KRS 0000348723
NIP6762415257
REGON12115930400000
NazwaJNS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJNS
Data rejestracji 16 lut 2010 (15 lat temu) 16 lut 2010
Data usunięcia 04 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. AUGUSTA LEWAKOWSKIEGO, 53, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLITOMASZ ARTUR OSTROWSKI
Wspólnik
2010-02-16
2015-02-13
63 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.150 ZŁ.
DOMINIKA AGNIESZKA ZARĘBA
Wspólnik
2010-02-16
2015-02-13
37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.850 ZŁ.
JAROSŁAW JAN GRYC
Wspólnik
2015-02-13
2021-01-04
50 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
EWELINA MAŁGORZATA GÓRALIK
Wspólnik
2015-07-10
2021-01-04
50 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
ANDRZEJ BIGOS
Prokurent
2015-11-16
2021-01-04
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DOMINIKA AGNIESZKA ZARĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-16
2015-02-13
WIKTOR WOJCIECH BIGOS
PREZES ZARZĄDU
2015-02-13
2015-10-16
JAROSŁAW JAN GRYC
PREZES ZARZĄDU
2015-11-16
2021-01-04
2010-02-16
2015-02-13
AMISTAD RELATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-16
2014-12-19
CZYSTA, 11, KRAKÓW, 31-121, KRAKÓW, POLSKA
2014-12-19
2015-02-13
UL. RÓŻANA, 9, KRAKÓW, 30-305, KRAKÓW, POLSKA
2015-02-13
2015-11-16
UL. PODWALE, 13, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie