KRS 0000348568
NIP5842691361
REGON22095834200000
NazwaDOMEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDOMEKO
Data rejestracji 10 lut 2010 (15 lat temu) 10 lut 2010
Data usunięcia 07 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres OSOWSKA, 12, GDYNIA, 81-045, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #55 HOTELE I RESTAURACJE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #772 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #952 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓWIWONA CHOLEWKA
Wspólnik
2010-02-10
2011-10-18
38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.000 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ MARIAN BIELSKI
Wspólnik
2010-02-10
2010-06-24
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ.
KRZYSZTOF EDWARD CHOLEWKA
Wspólnik
2010-08-25
2011-03-01
2 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
PIOTR PRUŚ
Wspólnik
2011-10-18
2021-10-07
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.500,00 ZŁ
ADAM PRUŚ
Wspólnik
2011-10-18
2021-10-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH
OLEKSII BABENKO
Wspólnik
2012-01-10
2013-09-05
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁOTYCH
WOJCIECH ADAM HUK
Prokurent
2011-10-18
2013-04-05
SAMOISTNA
PIOTR PRUŚ
Prokurent
2013-04-05
2021-10-07
PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI (PROKURA SAMOISTNA).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSII BABENKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-10
2012-08-14
OLEKSII BABENKO
PREZES ZARZĄDU
2013-04-05
2013-09-05
PIOTR PRUŚ
PREZES ZARZĄDU
2013-09-05
2021-10-07
BARTŁOMIEJ MARIAN BIELSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-10
2010-06-24
IWONA CHOLEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-06-24
2010-08-25
IWONA CHOLEWKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-01
2011-10-18
PIOTR PRUŚ
PREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2013-04-05
ADAM PRUŚ
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-10-18
2012-01-10
KRZYSZTOF EDWARD CHOLEWKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-10
2010-08-25
KRZYSZTOF EDWARD CHOLEWKA
PREZES ZARZĄDU
2010-08-25
2011-03-01
2010-02-10
2010-08-25
POLANKI, 112, GDAŃSK, 80-306, GDAŃSK, POLSKA
2010-08-25
2011-10-18
TYSIĄCLECIA, 6, GDAŃSK, 80-351, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie