KRS 0000348532
NIP1132789456
REGON14229659400000
Nazwa"KUDRA - AUDYT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKUDRA - AUDYT SERWIS
Data rejestracji 10 lut 2010 (15 lat temu) 10 lut 2010
Data usunięcia 13 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA OKRZEI, 34, WARSZAWA, 03-710, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWALDEMAR JÓZEF KUDRA
Likwidator
2018-03-02
2018-07-13
BARBARA KUDRA
Wspólnik
2010-02-10
2017-03-20
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁ
OLIWIA DOMINIKA SZWAJKA
Wspólnik
2010-02-10
2018-07-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ
WALDEMAR JÓZEF KUDRA
Wspólnik
2017-03-20
2018-07-13
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BARBARA KUDRA
PREZES ZARZĄDU
2010-02-10
2017-03-20
OLIWIA DOMINIKA SZWAJKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-10
2018-03-02
WALDEMAR JÓZEF KUDRA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-20
2017-08-29
2010-02-10
2018-03-02
"KUDRA - AUDYT SERWIS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-10
2016-01-07
KOMPASOWA, 12, WARSZAWA, 04-048, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie