KRS 0000348397
NIP7551913705
REGON16031149200000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
Data rejestracji 08 lut 2010 (15 lat temu) 08 lut 2010
Data usunięcia 04 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KATOWICKA, 39, OPOLE, 45-061, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRADPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIMAGDALENA CHMIELAK
Wspólnik
2010-02-08
2016-07-28
9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.000,00 ZŁ
GRZEGORZ MIROSŁAW CHMIELAK
Wspólnik
2010-02-08
2016-07-28
11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW JÓZEF PROKOPOWICZ
Wspólnik
2016-07-28
2018-01-04
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
GRZEGORZ MIROSŁAW CHMIELAK
Prokurent
2013-09-18
2016-07-28
PROKURA JEST PROKURĄ SAMOISTNĄ. PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ W STOSUNKU DO WŁADZ, OSÓB TRZECICH, W SĄDZIE I POZA SĄDEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAGDALENA CHMIELAK
PREZES ZARZĄDU
2010-02-08
2016-07-28
ZBIGNIEW JÓZEF PROKOPOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2016-07-28
2018-01-04
2010-02-08
2016-09-26
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "CHMIELAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-08
2016-09-26
ARMII KRAJOWEJ, 38, PRUDNIK, 48-200, PRUDNIK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie