KRS 0000348185
NIP5242699325
REGON14227763900000
NazwaFORFARM BULGARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFORFARM BULGARIA
Data rejestracji 05 lut 2010 (15 lat temu) 05 lut 2010
Data usunięcia 14 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEŁMŻYŃSKA, 219, WARSZAWA, 04-458, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #8690 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJWspólnik
2010-02-05
2017-06-14
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
01571459300000
KRZYSZTOF KLUCZEK
Likwidator
2016-06-03
2017-06-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MAREK JAN BAGNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-02-05
2016-06-03
TOMASZ STANISŁAW ZATAJ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-02-05
2016-06-03
2010-02-05
2016-06-03
FORFARM BULGARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-02-05
2012-11-30
BRUSZEWSKA, 28, WARSZAWA, 03-046, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie