KRS 0000347154
NIP6793026901
REGON12114042800000
Nazwa"4 BRANDS. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MAREK HANDLOWYCH" W LIKWIDACJI
Krótka nazwa4 BRANDS. NA RZECZ ROZWOJU MAREK HANDLOWYCH
Data rejestracji 25 sty 2010 (15 lat temu) 25 sty 2010
Data usunięcia 23 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres UL. GWIAŹDZISTA, 62/12, WROCŁAW, 53-413, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6793026901
data rejestracji 08 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIEPIEBE DE JONG
Beneficjent
PIEBE DE JONG
reprezentant
PIEBE DE JONG
Likwidator
2022-07-11
2023-10-23
PIEBE DE JONG
Beneficjent
LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO KWOTY: 20.000,00 ZŁOTYCH - SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD. POWYŻEJ WSKAZANEJ KWOTY: 20.000,00 ZŁOTYCH, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD.
PIEBE DE JONG
PREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2022-07-11
MAGDALENA MANUELA RADKE
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-25
2019-05-14
MACIEJ MEIJER
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-25
2011-09-19
MAGDALENA BEATA LITOWCZENKO KALINOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-25
2016-01-11
IWONA SOKOŁOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-12-10
2022-07-11
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-24
SprFinOp
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 0 |
I. Amortyzacja | 0 |
II. Zużycie materiałów i energii | 0 |
III. Usługi obce | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 0 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
G. Przychody finansowe | 0 |
H. Koszty finansowe | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 0 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 3639 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -459176.48 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -460176.48 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 462815.48 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 462815.48 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 3639 |
A. Aktywa trwałe | 3639 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0 |
III. Należności długoterminowe | 3639 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 0 |
I. Zapasy | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
2010-01-25
2022-07-11
"4 BRANDS. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU MAREK HANDLOWYCH"
2010-01-25
2010-10-08
KOŚCIUSZKOWCÓW, 3, KRAKÓW, 30-424, KRAKÓW, POLSKA
2010-10-08
2011-09-19
WRZOSOWA, 22, ZIELONKI, 32-087, ZIELONKI, POLSKA
2011-09-19
2012-04-12
RYNEK, 7, WROCŁAW, 50-106, WROCŁAW, POLSKA
2012-04-12
2013-10-25
AGRESTOWA, 19, WROCŁAW, 53-006, WROCŁAW, POLSKA
2013-10-25
2016-01-11
SUDECKA, 133, WROCŁAW, 53-128, WROCŁAW, POLSKA
2016-01-11
2020-01-30
UL. SUDECKA, 133, WROCŁAW, 53-128, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie