KRS 0000346954
NIP5512573753
REGON12113632600000
NazwaPAWBOL III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPAWBOL III
Data rejestracji 22 sty 2010 (15 lat temu) 22 sty 2010
Data usunięcia 10 sie 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STEFANA BATOREGO, 37A, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5512573753
data rejestracji 16 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 28 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2740Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2712Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPAWEŁ ŁUCZAK
Beneficjent
PAWEŁ ŁUCZAK
reprezentant
Wspólnik
2010-01-22
2022-08-10
65 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3250,00 ZŁOTYCH
35689197700000
TOMASZ BARTOSZEK
Wspólnik
2010-01-22
2017-02-21
35 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1750,00 ZŁOTYCH
BARBARA URSZULA ŁUCZAK
Wspólnik
2017-02-21
2017-07-07
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
PAWEŁ ŁUCZAK
Wspólnik
2017-07-07
2022-08-10
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.750,00 ZŁ
BARBARA URSZULA ŁUCZAK
Prokurent
2010-01-22
2017-02-21
SAMOISTNA
PAWEŁ ŁUCZAK
Likwidator
2021-02-03
2022-08-10
PAWEŁ ŁUCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
POSIADANIE OK.85% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PAWBOL SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 65% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADDKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁĄDANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-22
2017-02-21
TOMASZ BARTOSZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-22
2017-02-21
BARBARA URSZULA ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-02-21
2017-07-07
PAWEŁ ŁUCZAK
PREZES ZARZĄDU
2017-07-07
2021-02-03
KATARZYNA ŁUCZAK KUDZIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-07
2018-11-16
2010-01-22
2021-02-03
PAWBOL III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-22
2016-07-11
RACŁAWICKA, 139A, SUŁKOWICE, 34-125, SUŁKOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie