KRS 0000346843
NIP5213554073
REGON14222951100000
NazwaGREZ SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGREZ SYSTEM
Data rejestracji 19 sty 2010 (15 lat temu) 19 sty 2010
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-040, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA #2020Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #204 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #205 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH #22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY WŁADYSŁAW WOJTYSIAK
Wspólnik
2010-01-19
2022-01-21
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000 ZŁOTYCH
TADEUSZ SIKORSKI
Wspólnik
2010-01-19
2022-01-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
KRYSTYNA SZARLIK
Wspólnik
2010-01-19
2022-01-21
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁOTYCH
MAREK MACIEJ DRAMIŃSKI
Wspólnik
2010-01-19
2022-01-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU.
TADEUSZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2014-06-09
MAREK MACIEJ DRAMIŃSKI
WICE PREZES ZARZĄDU
2010-01-19
2014-06-09
WOJCIECH BABIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-06-09
2016-05-16
TADEUSZ SIKORSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-16
2022-01-21
2010-01-19
2014-06-09
MAGAZYNOWA, 7, WARSZAWA, 02-652, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie