KRS 0000346535
NIP7492063434
REGON16030497700000
NazwaSIMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSIMECO
Data rejestracji 13 sty 2010 (15 lat temu) 13 sty 2010
Data usunięcia 30 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SYCOWSKA, 44, WROCŁAW, 51-319, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (38)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1622Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2841Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU #2849Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH #3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH #3102Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4665Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2030Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEWALDEMAR BUKOWSKI
Likwidator
2013-06-13
2013-09-25
KORNELIA WALCZYK
Wspólnik
2010-01-13
2011-01-21
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁ
ROBERT HUDAK
Wspólnik
2010-01-13
2011-01-21
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
PAVOL GECI
Wspólnik
2010-01-13
2011-01-21
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
ANNA KATOLIK
Wspólnik
2010-01-13
2011-01-21
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
JANINA HERBUT
Wspólnik
2011-01-21
2019-09-30
30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 (TRZY TYSIĄCE) ZŁOTYCH
SŁAWOMIR DOBROWOLSKI
Wspólnik
2011-01-21
2019-09-30
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.900,00 ZŁ
REGINA BUKOWSKA
Wspólnik
2011-03-07
2019-09-30
21 (DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.100 (DWA TYSIĄCE STO) ZŁOTYCH
WIESŁAW BUKOWSKI
Wspólnik
2011-01-21
2019-09-30
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE ORAZ PODEJMUJE DECYZJE W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI.
WALDEMAR BUKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-01-21
2013-06-13
ANDRZEJ KROMPIEC
PREZES ZARZĄDU
2010-01-13
2011-01-21
KORNELIA WALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-13
2011-01-21
ANNA KATOLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-13
2011-03-07
STANISŁAW HERBUT
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-01-21
2011-03-07
2010-01-13
2011-01-21
OLD CHAPEL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-01-21
2013-06-13
SIMECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-13
2010-08-09
SAPERSKA, 2, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2010-08-09
2011-01-21
XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO, 24, KĘDZIERZYN-KOŹLE, 47-200, KĘDZIERZYN-KOŹLE, POLSKA
2011-01-21
2011-08-10
KRZEMIENIECKA, 110, WROCŁAW, 54-613, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie