KRS 0000346396
NIP1132787380
REGON14223792400000
Nazwa"ZAJDEL NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZAJDEL NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 20 sty 2010 (15 lat temu) 20 sty 2010
Data usunięcia 31 maj 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SULEJKOWSKA, 60, WARSZAWA, 04-157, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0130Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)MAŁGORZATA MIROSŁAWA SZMYGIN TAŃSKA
Wspólnik
2010-01-20
2016-05-31
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 750 PLN
PAWEŁ MAREK ŚMIETANA
Wspólnik
2010-01-20
2016-05-31
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1 000 PLN
GRAŻYNA ANNA ŚMIETANA
Wspólnik
2010-01-20
2016-05-31
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 PLN
SZYMON PAWEŁ SZMYGIN
Wspólnik
2010-01-20
2016-05-31
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 PLN
WITOLD BERNARD SZMYGIN
Wspólnik
2010-01-20
2016-05-31
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 750 PLN
Wspólnik
2010-04-30
2014-03-19
28.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.400.000,00 PLN
01632752700000
MAŁGORZATA MIROSŁAWA SZMYGIN TAŃSKA
Likwidator
2015-10-27
2016-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA MIROSŁAWA SZMYGIN TAŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-20
2015-10-27
WITOLD BERNARD SZMYGIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-20
2015-10-27
PAWEŁ MAREK ŚMIETANA
PREZES ZARZĄDU
2010-01-20
2015-10-27
SZYMON PAWEŁ SZMYGIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-20
2015-10-27
GRAŻYNA ANNA ŚMIETANA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-01-20
2015-10-27
2010-01-20
2015-10-27
"ZAJDEL NIERUCHOMOŚCI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie