KRS 0000345880
NIP8542367652
REGON32078349000000
NazwaDOMY DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaDOMY DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 sty 2010 (15 lat temu) 11 sty 2010
Data usunięcia 11 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 15, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email FILIPZEMIER@GMAIL.COM
Dane podatkowe
NIP 8542367652
data rejestracji 12 lut 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHKAROL FILIP ŻEMIER
reprezentant
FILIP ALFRED ŻEMIER
Beneficjent
KAROL FILIP ŻEMIER
Beneficjent
Wspólnik
2010-01-11
2024-09-11
32027539600000
KRZYSZTOF MARIUSZ KUJAT
Wspólnik
2010-01-11
2015-10-26
CEZARY JANUSZ ŻEMIER
Wspólnik
2010-01-11
2015-10-26
FILIP ALFRED ŻEMIER
Wspólnik
2010-01-11
2024-09-11
KAROL FILIP ŻEMIER
Wspólnik
2015-10-26
2024-09-11
MAGDALENA OSIEWACZ DRAB
Prokurent
2010-01-11
2013-11-28
PROKURA SAMOISTNA - ODDZIELNA
FILIP ALFRED ŻEMIER
Prokurent
2010-05-13
2013-11-28
PROKURA SAMOISTNA - ODDZIELNA
ALFRED KAROL ŻEMIER
Prokurent
2013-11-28
2022-06-23
PROKURA SAMOISTNA
FILIP ALFRED ŻEMIER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
KAROL FILIP ŻEMIER
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST DOMY DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000270913), W KTÓREJ OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY SPOSÓB REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI - DOMY DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000270913) WCHODZĄ: FILIP ALFRED ŻEMIER, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ PREZESA - PESEL 84041615454 ALFRED KAROL ŻEMIER, PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WICEPREZESA - PESEL 85062115853
CEZARY JANUSZ ŻEMIER
Członek Organu Reprezentacji
2010-01-11
2013-11-28
KRZYSZTOF MARIUSZ KUJAT
Członek Organu Reprezentacji
2010-01-11
2013-11-28
Członek Organu Reprezentacji
2013-11-28
2024-09-11
32027539600000
2010-01-11
2014-10-16
KRÓLOWEJ BONY, 10, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
2014-10-16
2021-04-07
PIERWSZEJ BRYGADY, 35, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA
2021-04-07
2022-06-23
PIERWSZEJ BRYGADY, 35, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie