KRS 0000345864
NIP5993090228
REGON08033761600000
Nazwa"GORZOWSKIE MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwaGORZOWSKIE MEDIA
Data rejestracji 05 sty 2010 (15 lat temu) 05 sty 2010
Data usunięcia 02 mar 2018 02 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁOKIETKA, 32-33, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WLKP., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (35)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #592 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #601 TRANSPORT KOLEJOWY #602 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #639 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #742 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #6010Z TRANSPORT KOLEJOWY #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #6020Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAMARCIN KAZIMIERZ KLUWAK
Wspólnik
2010-01-05
2018-03-02
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MIROSŁAW ROBERT POLAŃSKI
Wspólnik
2010-01-05
2010-10-13
27 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350,00 ZŁ
STANISŁAW PIOTR CZERCZAK
Wspólnik
2010-01-05
2010-10-13
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.300,00 ZŁ
MARZENA SZCZĘSNA
Wspólnik
2010-08-02
2011-11-21
73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3650,00 ZŁ
MACIEJ ZAKRZEWSKI
Wspólnik
2010-01-05
2010-08-02
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAROSŁAW BĄK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-05
2010-08-02
EWA AGNIESZKA SKOWRONEK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-05
2010-08-02
KAMIL KAROL DRATWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2010-01-05
2010-08-02
JAROSŁAW KRZYSZTOF LUDEK
Członek Organu Nadzoru
2010-01-05
2010-08-02
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM SPRAW OPISANYCH W PKT 3 § 13 UMOWY SPÓŁKI.
MARCIN KAZIMIERZ KLUWAK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-05
2010-10-13
STANISŁAW PIOTR CZERCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-05
2010-08-02
MIROSŁAW ROBERT POLAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-05
2010-08-02
MARZENA SZCZĘSNA
PREZES ZARZĄDU
2010-10-13
2011-11-21
MARCIN KAZIMIERZ KLUWAK
PREZES ZARZĄDU
2011-11-21
2018-03-02
2010-01-05
2011-03-31
NADBRZEŻNA, 17, GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400, GORZÓW WIELKOPOLSKI, POLSKA
Km 4212/20
2021-12-30
2023-01-11
2830.38 PLN
Nc-e 1102802/15
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie Łukasz Kulasiewicz Kancelaria Komornicza nr IX w Stargardzie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie