KRS 0000345857
NIP6351806967
REGON24147122400000
NazwaCOMPRESSORS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCOMPRESSORS POLAND
Data rejestracji 08 sty 2010 (15 lat temu) 08 sty 2010
Data usunięcia 12 mar 2020 12 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEMKRZYSZTOF JAN GAWLIK
Wspólnik
2010-01-08
2012-12-18
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
DARIUSZ NOWAK
Wspólnik
2010-01-08
2012-12-18
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MATEUSZ NOWACZYŃSKI
Wspólnik
2012-12-18
2017-06-26
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ
MARCIN MĄCZKA
Wspólnik
2012-12-18
2017-06-26
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ
MARIUSZ GORGOLEWSKI
Wspólnik
2012-12-18
2017-06-26
24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR MARIUSZ BAC
Wspólnik
2017-06-26
2020-03-12
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
KRZYSZTOF JAN GAWLIK
PREZES ZARZĄDU
2010-01-08
2012-12-18
DARIUSZ NOWAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-01-08
2012-12-18
MATEUSZ NOWACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-18
2017-06-26
MARIUSZ GORGOLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-18
2017-06-26
MARCIN MĄCZKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-12-18
2017-06-26
SŁAWOMIR MARIUSZ BAC
PREZES ZARZĄDU
2017-06-26
2020-03-12
2010-01-08
2012-12-18
PROFILEX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-08
2015-02-16
15 GRUDNIA, 2, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie