KRS 0000345728
NIP5472115115
REGON24143938000000
NazwaRENT MS J. SŁAPA, A. DOBRZAŃSKI SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaRENT MS J. SŁAPA, A. DOBRZAŃSKI
Data rejestracji 31 gru 2009 (15 lat temu) 31 gru 2009
Data usunięcia 18 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KATOWICKA, 80, BIELSKO-BIAŁA, 43-346, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5472115115
data rejestracji 17 gru 2009
status Czynny
85105010701000009082282600
INGBSK Oddział w Bielsku-Białej ul. Gazownicza 5
ul. Gazownicza 5 43-300 Bielsko-Biała POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJAKUB FILIP SŁAPA
Beneficjent
KAZIMIERZ MAREK SŁAPA
Beneficjent
KAZIMIERZ MAREK SŁAPA
zgłaszający - wspólnik spółki
MIROSŁAW EDWARD MAŚLANKA
Wspólnik
2009-12-31
2011-06-15
JAKUB FILIP SŁAPA
Wspólnik
2009-12-31
2013-01-18
KAZIMIERZ MAREK SŁAPA
Wspólnik
2009-12-31
2013-01-18
ADAM DOBRZAŃSKI
Wspólnik
2010-02-26
2013-01-18
Wspólnik
2012-09-06
2013-01-18
24297578300000
JAKUB FILIP SŁAPA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
REPREZENTANT
KAZIMIERZ MAREK SŁAPA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
UDZIAŁ W ZYSKACH I STRATACH 50%
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, PRZY CZYM UMOWY I INNE OŚWIADCZENIA WOLI O SKUTKACH FINANSOWYCH PRZEKRACZAJĄCYCH 10.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)PODPISUJĄ DWAJ WSPÓLNICY ŁĄCZNIE LUB JEDEN WSPÓLNIK WRAZ Z PROKURENTEM.
MIROSŁAW EDWARD MAŚLANKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-31
2011-06-15
JAKUB FILIP SŁAPA
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-31
2013-01-18
KAZIMIERZ MAREK SŁAPA
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-31
2013-01-18
ADAM DOBRZAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-02-26
2013-01-18
Członek Organu Reprezentacji
2012-09-06
2013-01-18
24297578300000
2009-12-31
2011-06-15
RENT MS J. SŁAPA, M. MAŚLANKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie