KRS 0000345637
NIP7981464150
REGON14218980000000
NazwaDZETA AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDZETA AGRO
Data rejestracji 31 gru 2009 (15 lat temu) 31 gru 2009
Data usunięcia 16 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NAMYSŁOWSKA, 2, WARSZAWA, 03-454, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4622Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAPIOTR MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-12-31
2012-10-09
90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DAMIAN PIOTR MARKIEWICZ
Wspólnik
2009-12-31
2012-10-09
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.00 (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
Wspólnik
2018-10-09
2023-06-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH
14218836700000
PIOTR MARKIEWICZ
Prokurent
2009-12-31
2012-10-09
PROKURA ODDZIELNA - JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
DAMIAN PIOTR MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-31
2012-10-09
PIOTR MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-10-09
2013-05-21
MAJA MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2013-05-21
2014-02-27
DARIUSZ BOGDAN POŚNIK
PREZES ZARZĄDU
2014-02-27
2014-10-20
PIOTR MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-10-20
2023-06-16
2009-12-31
2013-05-21
133, FALĘCICE, 26-803, PROMNA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie