KRS 0000345253
NIP6482717193
REGON24142911000000
NazwaMENSALOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMENSALOTA
Data rejestracji 28 gru 2009 (15 lat temu) 28 gru 2009
Data usunięcia 29 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZAWIŁA, 45, KRAKÓW, 30-442, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 582000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@MENSALOTA.PL
Dane podatkowe
NIP 6482717193
data rejestracji 12 sty 2010
status Czynny
16114010810000267995001003
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
32114010810000267995001006
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
43114010810000267995001002
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
70114010810000267995001001
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
86114010810000267995001004
mBank Oddział Korporacyjny Kraków
Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA
93124044321111001110749113
PEKAO Oddział w Krakowie ul.Józefińska 18
ul. Józefińska 18 30-955 Kraków POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (29)
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2529Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH #2550Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2420Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH #2433Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEADAM MIECZYSŁAW BOROŃ
Beneficjent
WALDEMAR POLAK
Beneficjent
ADAM MIECZYSŁAW BOROŃ
zgłaszający - członek zarządu
DARIUSZ SZCZEPAŃSKI
Wspólnik
2009-12-28
2017-11-23
1470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 73.500 ZŁ
WALDEMAR POLAK
Wspólnik
2016-10-13
2019-11-29
5820 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 291.000 ZŁ
EWA ZOFIA ŻUKROWSKA
Wspólnik
2017-10-30
2019-11-07
2450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.500,00 ZŁ
STANISLAVS TRISNEVSKIS
Wspólnik
2012-09-12
2019-03-08
1164 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 58.200,00 ZŁ
VIKTORS PILKEVIČS
Wspólnik
2012-09-12
2019-05-14
1164 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58.200,00 ZŁ
ADAM MIECZYSŁAW BOROŃ
Wspólnik
2016-10-13
2019-11-29
5820 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 291.000 ZŁ
PRZEMYSŁAW POLAK
Prokurent
2018-02-15
2019-10-31
PROKURA SAMOISTNA
ADAM MIECZYSŁAW BOROŃ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WALDEMAR POLAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ SZCZEPAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-12-28
2015-04-28
DARIUSZ SZCZEPAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-04-28
2016-10-25
ADAM BOROŃ
PREZES ZARZĄDU
2015-04-28
2015-11-27
ADAM BOROŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2019-11-29
WALDEMAR POLAK
PREZES ZARZĄDU
2015-11-27
2019-11-29
2013-07-09
2016-02-22
WIEJSKA, 21, PACZYNKA, 44-120, PYSKOWICE, POLSKA
2009-12-28
2013-07-09
MAGAZYNOWA, 2, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
2009-12-28
2013-07-09
BLUMONTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie