KRS 0000344553
NIP7010358942
REGON14264908700000
NazwaSTOWARZYSZENIE LITERACJE IM. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO W LIKWIDACJI
Krótka nazwaLITERACJE IM. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO
Data rejestracji 18 gru 2009 (15 lat temu) 18 gru 2009
Data usunięcia 06 lip 2016 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres NIEMCEWICZA, 26, WARSZAWA, 02-306, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #900 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ WYWÓZ ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE #910 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄIWONA ELŻBIETA RUSEK
Likwidator
2015-09-08
2016-07-06
MARIA EWA KRAUSS
Członek Organu Nadzoru
2009-12-18
2012-12-04
ANDRZEJ ZIENIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-18
2012-12-04
TOMASZ WROCZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-12-18
2012-12-04
ANDRZEJ STAWIARZ
Członek Organu Nadzoru
2009-12-18
2013-07-31
MAŁGORZATA JADWIGA KOSMALA
Członek Organu Nadzoru
2009-12-18
2016-07-06
ALEKSANDRA IWONA KUTZ
Członek Organu Nadzoru
2012-12-04
2013-07-31
ANNA KALWALA
Członek Organu Nadzoru
2013-07-31
2016-07-06
ANNA URSZULA DUBIEL
Członek Organu Nadzoru
2013-07-31
2016-07-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEGO IMIENIU WYMAGANE SĄ PODPISY TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
IWONA ELŻBIETA RUSEK
PREZES ZARZĄDU
2009-12-18
2015-09-08
RADOSŁAW FILIP MUNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2015-09-08
PIOTR SEBASTIAN ŚLUSARCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2012-12-04
PAULA KIELAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2012-12-04
DOROTA WANDA SOBSTEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-18
2012-12-04
CEZARY WŁADYSŁAW KIELAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-04
2013-07-31
ANDRZEJ STAWIARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-31
2015-09-08
ALEKSANDRA IWONA KUTZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-31
2015-09-08
2009-12-18
2015-09-08
STOWARZYSZENIE LITERACJE IM. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO
2009-12-18
2013-07-31
MIANOWSKIEGO, 6, WARSZAWA, 02-044, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie