KRS 0000344302
NIP7252020017
REGON10081172900000
NazwaFUNDACJA ANIMACJI KULTURY I SPORTU "IMPET"
Krótka nazwaANIMACJI KULTURY I SPORTU "IMPET"
Data rejestracji 17 gru 2009 (15 lat temu) 17 gru 2009
Data usunięcia 04 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaFUNDACJA
Adres ZARZEWSKA, 13, ŁÓDŹ, 93-184, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (25)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5914Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9003Z DZIAŁALNOŚĆ SANITARNA I POKREWNA #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9411Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHMARIUSZ ŁYSIO
Likwidator
2015-06-02
2020-11-04
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD FUNDACJI
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU FUNDACJI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU FUNDACJI
MARIUSZ RYSZARD ŁYSIO
PREZES
2011-02-03
2015-06-02
SEBASTIAN DOMINIK BULAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2011-02-03
SEBASTIAN DOMINIK BULAK
WICEPREZES
2011-02-03
2015-06-02
MARCIN JAN CHMIELEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2015-06-02
IGOR JAN JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-12-17
2015-06-02
WOJCIECH TOMASZ PASZKOWSKI
PREZES FUNDACJI
2009-12-17
2011-02-03
MARIUSZ RYSZARD ŁYSIO
WICEPREZES FUNDACJI
2009-12-17
2011-02-03
2009-12-17
2011-02-03
ALEJA KOŚCIUSZKI, 55, ŁÓDŹ, 90-514, ŁÓDŹ, POLSKA
2011-02-03
2011-09-30
PRZYBYSZEWSKIEGO, 177, ŁÓDŹ, 93-120, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie