KRS 0000344103
NIP7952490222
REGON18050616800000
NazwaELBUD B.OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaELBUD B.OLEJNIK
Data rejestracji 09 gru 2009 (15 lat temu) 09 gru 2009
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. SIELECKA, 11, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status CZYNNY
Dane podatkowe
NIP 7952490222
data rejestracji 01 mar 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ #2369Z WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAKATARZYNA AGATA OLEJNIK-KLIMECKA
Beneficjent
BARTOSZ KACPER OLEJNIK
Beneficjent
KATARZYNA AGATA OLEJNIK-KLIMECKA
reprezentant
BARTOSZ KACPER OLEJNIK
reprezentant
BARTOSZ KACPER OLEJNIK
Wspólnik
2009-12-09
KATARZYNA AGATA OLEJNIK KLIMECKA
Wspólnik
2009-12-09
KATARZYNA AGATA OLEJNIK-KLIMECKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
-
BARTOSZ KACPER OLEJNIK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
-
MOŻLIWOŚĆ ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O PRACĘ Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM UST. 3 I 4. ZAWIERANIE UMÓW O PRACĘ I ROZWIĄZANIE UMÓW O PRACĘ NALEŻY DO WSPÓLNIKA, KTÓRY ZGODNIE Z PODJĘTĄ UCHWAŁĄ PEŁNI FUNKCJĘ DYREKTORA ZAKŁADU. USTANOWIENIE PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ALE ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO.
BARTOSZ KACPER OLEJNIK
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-09
KATARZYNA AGATA OLEJNIK KLIMECKA
Członek Organu Reprezentacji
2009-12-09
2009-12-09
2016-12-23
"ELBUD" ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYW - B. OLEJNIK SPÓŁKA JAWNA
2009-12-09
2010-06-25
TATARSKA, 14, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
2010-06-25
2014-03-05
81, NOWE SADY, 37-734, FREDROPOL, POLSKA
2014-03-05
2016-12-23
65, NOWE SADY, 37-734, FREDROPOL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie