KRS 0000343864
NIP1231200018
REGON14213910400000
NazwaTIAN KE LONG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIAN KE LONG
Data rejestracji 08 gru 2009 (15 lat temu) 08 gru 2009
Data usunięcia 18 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGOSUHONG WU
Wspólnik
2009-12-08
2010-02-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300 000 ZŁOTYCH
LIYAN WU
Wspólnik
2010-02-15
2023-08-18
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000 ZŁ.
FENHONG WU
Wspólnik
2010-02-15
2023-08-18
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 180.000 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
WANGJUN YE
PREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2011-11-10
JUNMEI YE
PREZES ZARZĄDU
2011-11-10
2015-04-15
FENHONG WU
PREZES ZARZĄDU
2015-04-15
2023-08-18
2009-12-08
2022-10-17
NADRZECZNA, 5 F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie