KRS 0000343675
NIP7343410356
REGON12109044600000
NazwaHAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHAGEN
Data rejestracji 07 gru 2009 (15 lat temu) 07 gru 2009
Data usunięcia 23 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 60, WIELOPOLE, 33-311, WIELOGŁOWY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 25000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7343410356
data rejestracji 08 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 15 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCHMICHAŁ ZABRZESKI
Beneficjent
JOANNA ZABRZESKA
Beneficjent
JOANNA ZABRZESKA
reprezentant
JOANNA KAROLINA ZABRZESKA
Wspólnik
2009-12-07
2020-11-23
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 000 ZŁ
MICHAŁ ANDRZEJ ZABRZESKI
Wspólnik
2009-12-07
2020-11-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000 ZŁ
JOANNA KAROLINA MAĆKIEWICZ ZABRZESKA
Prokurent
2009-12-07
2010-07-12
PROKURA ŁĄCZNA POWYŻEJ 200 000 ZŁOTYCH.
MICHAŁ ANDRZEJ ZABRZESKI
Prokurent
2009-12-07
2020-01-23
PROKURA ŁĄCZNA POWYŻEJ 200 000 ZŁOTYCH.
JANINA MAĆKIEWICZ
Prokurent
2010-07-12
2020-01-23
PROKURA ŁĄCZNA POWYŻEJ 200.000,00 ZŁ
JOANNA KAROLINA ZABRZESKA
Likwidator
2020-01-23
2020-11-23
MICHAŁ ZABRZESKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JOANNA ZABRZESKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
JANINA MAĆKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2010-07-12
JOANNA KAROLINA ZABRZESKA
PREZES ZARZĄDU
2010-07-12
2020-01-23
2009-12-07
2010-07-12
ACCESS SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-07-12
2015-10-14
ABM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ
2015-10-14
2020-01-23
HAGEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-07
2010-07-12
DOJAZDOWA, 8, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie