KRS 0000343537
NIP9721207575
REGON30129185200000
NazwaMS BROKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMS BROKERS
Data rejestracji 08 gru 2009 (15 lat temu) 08 gru 2009
Data usunięcia 28 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721207575
data rejestracji 01 paź 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 23 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMISZYMON MARCIN JERNAŚ
Wspólnik
2009-12-08
2018-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ
ANNA EWA JERNAŚ
Wspólnik
2009-12-08
2018-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ
MARCIN IGNACZAK
Wspólnik
2009-12-08
2018-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ
JOANNA AGNIESZKA IGNACZAK
Wspólnik
2009-12-08
2018-08-13
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ
OLEH YUNYK
Wspólnik
2018-08-13
2018-12-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
OLEKSANDR TYMCHUK
Wspólnik
2018-12-17
2023-06-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
LIDIA ZIELIŃSKA
Prokurent
2018-08-13
2018-12-17
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSBOWO; - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWÓCH WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ CZŁONKÓW ZARZĄDU; WSPÓŁDZIAŁAJĄCY ZE SOBĄ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.
ANNA EWA JERNAŚ
PREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2018-08-13
BARTŁOMIEJ JERZY WRÓBLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-08
2018-08-13
OLEH YUNYK
PREZES ZARZĄDU
2018-08-13
2018-12-17
OLEKSANDR TYMCHUK
PREZES ZARZĄDU
2018-12-17
2023-06-28
2009-12-08
2010-06-29
"SOLUTION PLANET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-08
2018-08-13
BŁAŻEJA, 14M, POZNAŃ, 61-608, POZNAŃ, POLSKA
2018-08-13
2018-12-17
UL. KIELECKA, 41A, WARSZAWA, 02-530, WARSZAWA, POLSKA
2018-12-17
2019-06-04
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 41, LUBLIN, 20-023, LUBLIN, POLSKA
0610-SEE-1.711.177.2022.1
2022-03-29
2022-07-29
143165.15 PLN
3071-723.282012.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
0610-SEE-1.711.177.2022.1
2022-03-29
2022-07-29
3789.91 PLN
3071-723.281979.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
0610-SEE-1.711.177.2022.1
2022-03-29
2022-07-29
421808.87 PLN
3071-723.384894.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
0610-SEE-1.711.178.2022.1
2022-03-29
2022-07-29
115681.71 PLN
0671-723.953271.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
0610-SEE-1.711.178.2022.1
2022-03-29
2022-07-29
439893.38 PLN
0671-723.878479.2021
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie