KRS 0000343336
NIP5632381677
REGON06055844500000
NazwaTB LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTB LOGISTIC
Data rejestracji 07 gru 2009 (15 lat temu) 07 gru 2009
Data usunięcia 01 mar 2021 01 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GENERAŁA JAKUBA JASIŃSKIEGO, 26, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPETRO FEDASHKO
Wspólnik
2009-12-07
2013-01-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
GRZEGORZ ROMUALD KUCHARSKI
Wspólnik
2009-12-07
2013-01-04
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
TETYANA FEDASHKO
Wspólnik
2013-01-04
2017-03-20
1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000 ZŁ
BARBARA JOANNA NACHMAN
Wspólnik
2013-01-04
2015-07-14
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
PETRO FEDASHKO
Wspólnik
2015-07-14
2017-03-20
900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
ANDRIY POZYNYAK
Wspólnik
2017-03-20
2021-03-01
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
VOLODYMYR KARPLYUK
Wspólnik
2017-03-20
2021-03-01
1700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 85.000 ZŁ
JÓZEF JAN NACHMAN
Prokurent
2013-01-04
2015-07-14
PROKURA JEDNOOSOBOWA,SAMODZIELNA,UPRAWNIA DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
PETRO FEDASHKO
Prokurent
2015-07-14
2017-03-20
PROKURA JEDNOOSOBOWA, SAMODZIELNA, UPRAWNIA DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT SAMODZIELNIE.
VOLODYMYR KARPLYUK
PREZES ZARZĄDU
2017-03-20
2021-03-01
PETRO FEDASHKO
PREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2013-01-04
GRZEGORZ ROMUALD KUCHARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-07
2013-01-04
BARBARA JOANNA NACHMAN
PREZES ZARZĄDU
2013-01-04
2015-07-14
TETYANA FEDASHKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-04
2017-03-20
KUZMA TARAS
PREZES ZARZĄDU
2015-07-14
2017-03-20
2009-12-07
2013-01-04
KRIOPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-12-07
2013-01-04
PLAC ŁUCZKOWSKIEGO, 13, CHEŁM, 22-100, CHEŁM, POLSKA
2013-01-04
2017-03-20
BAKOŃCZYCKA, 7, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie