KRS 0000343288
NIP7252014206
REGON10078692500000
NazwaBORY TUCHOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBORY TUCHOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ
Data rejestracji 30 lis 2009 (15 lat temu) 30 lis 2009
Data usunięcia 23 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROMIEJSKA, 8, RADOM, 26 - 600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1086Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1089Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1092Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH #1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #4643Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUPIOTR WOJCIECH PAWELEC
Wspólnik
2009-11-30
2017-10-13
549 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 274.500 ZŁOTYCH
TOMASZ FELIKS PAWELEC
Wspólnik
2009-11-30
2017-10-13
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 225.000,00 ZŁOTYCH
SAMEG INNOVATIONS LTD
Wspólnik
2017-10-13
2018-01-23
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH
TOMASZ FELIKS PAWELEC
Likwidator
2015-04-20
2017-10-13
JACEK JAKUB PAWELEC
Likwidator
2017-10-13
2018-01-23
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST : PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU NIE PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
TOMASZ FELIKS PAWELEC
PREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2015-04-20
PIOTR WOJCIECH PAWELEC
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-30
2015-04-20
2009-11-30
2010-01-28
DIADEM INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-01-28
2015-04-20
TUT LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-20
2017-10-13
TUT LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONOŚCIĄ W LIKWIDACJI
2009-11-30
2013-11-20
JARACZA, 80, ŁÓDŹ, 90-243, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie