KRS 0000342811
NIP6772336996
REGON12108324500000
NazwaG21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaG21
Data rejestracji 26 lis 2009 (15 lat temu) 26 lis 2009
Data usunięcia 25 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZEGÓRZECKA, 21, KRAKÓW, 31-532, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772336996
data rejestracji 01 lut 2010
status Czynny
92160014620006514788923001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
09160014620006514788923040
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
37160014620006514788923021
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKJÓZEF PAWEŁ FORYSTEK
Beneficjent
MAREK SYLWESTER FORYSTEK
Beneficjent
JÓZEF PAWEŁ FORYSTEK
reprezentant
MAREK SYLWESTER FORYSTEK
reprezentant
MAREK SYLWESTER FORYSTEK
Wspólnik
2009-11-26
2021-05-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
JÓZEF FORYSTEK
Wspólnik
2011-01-03
2021-05-25
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 ZŁ
ROBERT GRZEGORZ GUBAŁA
Wspólnik
2011-01-03
2020-09-14
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.450 ZŁ.
MAREK SYLWESTER FORYSTEK
Prokurent
2014-08-29
2021-05-25
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF PAWEŁ FORYSTEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
MAREK SYLWESTER FORYSTEK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI KONIECZNE JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
MAREK SYLWESTER FORYSTEK
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2011-03-01
IZABELLA KRYSTYNA FORYSTEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-01
2021-05-25
TOMASZ MICHAŁ GUBAŁA
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-01
2020-09-14
2009-11-26
2011-03-01
GRZEGÓRZECKA 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-26
2012-05-31
ARMII KRAJOWEJ, 16, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie