KRS 0000342807
NIP7252001818
REGON10067615400000
Nazwa"LINKTEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLINKTEL
Data rejestracji 26 lis 2009 (15 lat temu) 26 lis 2009
Data usunięcia 10 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PIOTRKOWSKA, 102A, ŁÓDŹ, 90-004, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#18 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POLIGRAFII #26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH #27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #86 OPIEKA ZDROWOTNA #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK MARIUSZ GAJEWSKI
Wspólnik
2009-11-26
2019-06-10
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁOTYCH
KRZYSZTOF DOMINIK KRĘCISZ
Wspólnik
2009-11-26
2019-06-10
22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.200,00 ZŁOTYCH
JACEK MARIAN DOBIESZ
Wspólnik
2009-11-26
2019-06-10
6 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 5.000,00 UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 5.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU
JACEK MARIUSZ GAJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2016-08-29
KRZYSZTOF DOMINIK KRĘCISZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-11-26
2012-03-15
JACEK MARIAN DOBIESZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-26
2012-03-15
JACEK MARIAN DOBIESZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-15
2019-06-10
DARIUSZ BUDZISZ
PREZES
2016-08-29
2019-06-10
2009-11-26
2016-08-29
MONIUSZKI, 6, M. ŁÓDŹ, 90-111, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie