KRS 0000342691
NIP8513105530
REGON32075918300000
Nazwa"ONYXINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"ONYXINVEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 25 lis 2009 (15 lat temu) 25 lis 2009
Data usunięcia 31 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres STAROWIEJSKA, 19, GDYNIA, 81-363, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4791 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #563 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #582 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHBARTOSZ PIOTR TRZEBUCHOWSKI
Wspólnik
2009-11-25
2019-05-31
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - "ONYXINVEST" SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SZCZECINIE REPREZENTOWANEJ PRZEZ PREZESA JEJ ZARZĄDU BARTOSZA TRZEBUCHOWSKIEGO
Członek Organu Reprezentacji
2009-11-25
2019-05-31
32042450200000
2009-11-25
2009-12-10
"ONYXINWEST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-11-25
2012-02-29
TYTUSA, 34, MIERZYN, 72-006, MIERZYN, POLSKA
2012-02-29
2013-07-10
HENRYKA POBOŻNEGO, 14, SZCZECIN, 70-507, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie