KRS 0000341847
NazwaDELCAM SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDELCAM SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaDELCAM PLC
Data rejestracji 17 lis 2009 (15 lat temu) 17 lis 2009
Data usunięcia 20 maj 2014 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MAZOWIECKA, 36, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego SMALL HEATH BUSINESS PARK, BIRMINGHAM, B10 0HJ, BIRMINGHAM, W.BRYTANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEANTHONY HALL
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-11-17
2013-10-10
ADAM BARYCKI
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-11-17
2013-10-10
ADAM BARYCKI
Likwidator
2013-10-10
2014-05-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
STEVEN MICHAEL HOBBS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
HUGH RICHARD HUMPHREYS
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
GEOFFREY MCFARLAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
PETER THOMAS MILES
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
BARTHOLOMEW JAMES SIMPSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
KULWANT SINGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
EDWARD BARRETT LAMBOURNE
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
CLIVE PHILLIP MARTELL
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-17
2014-05-20
2009-11-17
2010-01-20
DELCAM ODDZIAŁ W WARSZAWIE
2010-01-20
2013-10-10
DELCAM SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
2009-11-17
2011-03-01
FABRYCZNA, 6, WARSZAWA, 05-077, WARSZAWA-WESOŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie