KRS 0000341598
NIP5272615155
REGON14211426800000
Nazwa"SAS-BUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSAS-BUD
Data rejestracji 12 lis 2009 (15 lat temu) 12 lis 2009
Data usunięcia 01 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZŁOTA, 61, WARSZAWA, 00-819, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#0812Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘKAMIL HUBERT SASIN
Wspólnik
2009-11-12
2024-08-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ANNA KATARZYNA ARCHACKA
Kurator
2021-06-02
2024-08-01
ZBIGNIEW BAZIOR
Kurator
2022-03-16
2024-03-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAMIL HUBERT SASIN
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-11-12
2013-10-31
MARCIN WIZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-04-21
2017-05-26
KAMIL HUBERT SASIN
PREZES ZARZĄDU
2019-05-29
2019-12-14
MARCIN ZARZECZNY
PREZES ZARZĄDU
2017-05-26
2019-05-29
2009-11-12
2015-04-21
GÓRCZEWSKA, 179A, WARSZAWA, 01-459, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie