KRS 0000341549
NIP8481831491
REGON28045714200000
NazwaYANG'S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaYANG'S
Data rejestracji 16 gru 2009 (15 lat temu) 16 gru 2009
Data usunięcia 27 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 147, WARSZAWA, 00-898, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJRONGPING YANG
Wspólnik
2009-12-16
2016-10-04
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ
JIANQIN XIA
Wspólnik
2009-12-16
2016-10-04
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000 ZŁ
JIASHENG ZHAO
Wspólnik
2016-10-04
2024-06-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00ZŁ
DAIGUI LU
Wspólnik
2016-10-04
2024-06-27
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
RONGPING YANG
PREZES ZARZĄDU
2009-12-16
2016-10-04
DAIGUI LU
PREZES ZARZĄDU
2016-10-04
2024-06-27
JIANQIN XIA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-12-16
2016-10-04
JIASHENG ZHAO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-10-04
2024-06-27
2009-12-16
2016-10-04
PARKOWA, 2, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie