KRS 0000341213
NIP5272616864
REGON14210129000000
NazwaHSDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHSDC
Data rejestracji 06 lis 2009 (15 lat temu) 06 lis 2009
Data usunięcia 26 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LUDWIKA KRZYWICKIEGO, 34, WARSZAWA, 02-078, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1820Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #2640Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ #2670Z PRODUKCJA Z KAMIENIA NATURALNEGO /GRANIT,MARMUR/ #2731Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #2823Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHŁUKASZ ALEKSANDER SZCZUCIŃSKI
Likwidator
2016-06-14
2017-09-26
PRZEMYSŁAW FILIP CYCHOWSKI
Wspólnik
2009-11-06
2011-06-01
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
BOGDAN CYCHOWSKI
Wspólnik
2009-11-06
2011-06-01
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁOTYCH
ŁUKASZ SZCZUCIŃSKI
Wspólnik
2011-06-01
2017-09-26
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000 ZŁOTYCH
LUCYNA KUŚMIEREK
Wspólnik
2011-06-01
2017-09-26
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
LUCYNA KUŚMIEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-01
2016-06-14
ŁUKASZ SZCZUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-01
2016-06-14
PRZEMYSŁAW FILIP CYCHOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-11-06
2011-06-01
BOGDAN CYCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-11-06
2011-06-01
2009-11-06
2011-06-01
"HSD CONSULTING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-06-01
2016-06-14
"HSDC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-06
2011-06-01
ERAZMA CIOŁKA, 13, WARSZAWA, 01-455, WARSZAWA, POLSKA
2011-06-01
2015-04-21
ŚNIADECKICH, 10, WARSZAWA, 00-656, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie