KRS 0000340991
NIP8393113282
REGON22089674700000
NazwaJM INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaJM INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI
Data rejestracji 03 lis 2009 (15 lat temu) 03 lis 2009
Data usunięcia 24 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WILEŃSKA, 36, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5610B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIJAN JÓZEF KOCIOŁ
Wspólnik
2009-11-03
2022-10-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MATEUSZ TOMASZ KOCIOŁ
Wspólnik
2009-11-03
2022-10-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAN JÓZEF KOCIOŁ
PREZES ZARZĄDU
2009-11-03
2021-05-07
2009-11-03
2022-10-24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-03
2022-10-24
JM INWESTYCJE I NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-11-03
2022-10-24
WILEŃSKA, 36, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA
2009-11-03
2022-10-24
3511Z - WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2009-11-03
2022-10-24
3512Z - PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2009-11-03
2022-10-24
3513Z - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
2009-11-03
2022-10-24
3514Z - HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
2009-11-03
2022-10-24
5510Z - HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2009-11-03
2022-10-24
4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
2009-11-03
2022-10-24
5520Z - OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
2009-11-03
2022-10-24
5590Z - POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
2009-11-03
2022-10-24
5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
2009-11-03
2022-10-24
5610B - RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie