KRS 0000340074
NIP5291774535
REGON14207487600000
NazwaVACKMER CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVACKMER CONSULTING
Data rejestracji 27 paź 2009 (15 lat temu) 27 paź 2009
Data usunięcia 25 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SREBRNA, 16, WARSZAWA, 00-810, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (23)
#1083Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4636Z HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4637Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #822 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAIWONA ELŻBIETA KUBIS
Wspólnik
2009-10-27
2011-02-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500ZŁ (SŁOWNIE: DWA I PÓŁ TYSIĄCA ZŁOTYCH)
MARCUS PETER LAZAR
Wspólnik
2009-10-27
2011-02-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500ZŁ (SŁOWNIE: DWA I PÓŁ TYSIĄCA ZŁOTYCH)
Wspólnik
2011-02-01
2017-04-25
100 /STO/ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 /PIEĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH.
02073621100000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, PRZY CZYM JEŻELI CZŁONKIEM ZARZĄDU JEST HERIBERT THOMAS BERNECKER, JEST ON UPRAWNIONY, W KAŻDYM WYPADKU, DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
IWONA ELŻBIETA KUBIS
PREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2011-02-01
MARCUS PETER LAZAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-27
2011-02-01
HERIBERT THOMAS BERNECKER
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-01
2017-04-25
2009-10-27
2011-02-01
WIŚNIOWA, 26, ŻABIA WOLA, 96-321, ŻABIA WOLA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie