KRS 0000339441
NIP6080091254
REGON30123486000000
Nazwa"SZADEK 6 MW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSZADEK 6 MW
Data rejestracji 16 paź 2009 (15 lat temu) 16 paź 2009
Data usunięcia 07 lis 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 22, NOWA WIEŚ, 63-308, GIZAŁKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 165000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #05 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #16 PRODUKCJA STOLARKI BUDOWLANEJ #382 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #35 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #422 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #522 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #55 HOTELE I RESTAURACJE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAWŁODZIMIERZ PAWEŁ LEHMANN
Wspólnik
2009-10-16
2013-01-21
3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ
MARIA LEHMANN
Wspólnik
2013-01-21
2016-11-07
3.295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.750,00 ZŁ
Wspólnik
2009-10-16
2012-08-30
2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ
30087578100000
MARIA LEHMANN
Prokurent
2012-08-30
2013-01-21
PROKURA SAMOISTNA
PIOTR PAWEŁ TOMKOWIAK
Prokurent
2013-01-21
2014-10-10
PROKURA SAMOISTNA
MARIA LEHMANN
Likwidator
2014-10-10
2016-11-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
WŁODZIMIERZ PAWEŁ LEHMANN
PREZES ZARZĄDU
2009-10-16
2013-01-21
FILIPA MORTÁGUA DA GAMA LIMA REBELO
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-08
2012-08-30
PAULO JORGE LEMOS ALBUQUERQUE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-08
2012-08-30
MARIA LEHMANN
PREZES ZARZĄDU
2013-01-21
2014-10-10
2009-10-16
2014-10-10
"SZADEK 6 MW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie