KRS 0000339330
NIP5851451283
REGON22088792600000
NazwaDM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaDM INVEST
Data rejestracji 15 paź 2009 (15 lat temu) 15 paź 2009
Data usunięcia 04 lip 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARMII KRAJOWEJ, 116, SOPOT, 81-824, SOPOT, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 10000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5851451283
data rejestracji 01 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lip 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHDAWID WITOLD MYSIOR
Beneficjent
DAWID WITOLD MYSIOR
reprezentant
DAWID WITOLD MYSIOR
Wspólnik
2009-10-15
2022-07-04
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.500,00 ZŁ
MARTA JUSTYNA MYSIOR
Prokurent
2015-07-28
2019-07-05
PROKURA SAMOISTNA
DAWID WITOLD MYSIOR
Likwidator
2019-07-05
2022-07-04
DAWID WITOLD MYSIOR
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BENEFICJENT POSIADA 95% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
DAWID WITOLD MYSIOR
PREZES ZARZĄDU
2009-10-15
2010-09-27
SŁAWOMIR MAREK SZOSTEK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-27
2012-08-16
DAWID WITOLD MYSIOR
PREZES ZARZĄDU
2012-08-16
2019-07-05
2009-10-15
2010-09-27
DOMESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-27
2019-07-05
DM INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-15
2010-09-27
WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY, 7, SOPOT, 81-757, SOPOT, POLSKA
2010-09-27
2012-08-16
MIKOŁAJA REJA, 13, SOPOT, 81-874, SOPOT, POLSKA
2012-08-16
2015-07-28
LIPOWA, 5, SOPOT, 81-702, SOPOT, POLSKA
2015-07-28
2015-08-06
UL. JANA SOBIESKIEGO, 21, SOPOT, 81-761, SOPOT, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie