KRS 0000339221
NIP7781466351
REGON30123256500000
NazwaEP PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEP PARTNER
Data rejestracji 12 paź 2009 (15 lat temu) 12 paź 2009
Data usunięcia 10 gru 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PAWIA, 1, NEKIELKA, 62-330, NEKLA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 613000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH #4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYNWspólnik
2009-10-12
2011-09-27
613 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 613.000,00 ZŁ
63027894000000
JAKUB TADEUSZ WYSMYK
Wspólnik
2009-10-12
2011-04-04
197 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 197.000,00 ZŁ
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
Wspólnik
2009-10-12
2011-04-04
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.000,00 ZŁ
ELŻBIETA MARIA ŁĘPECKA
Wspólnik
2011-09-27
2015-12-10
583 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 583.000,00 ZŁ
ANNA KATARZYNA SOBKOWIAK
Prokurent
2009-10-12
2015-12-10
PROKURA SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
ELŻBIETA MARIA ŁĘPECKA
Likwidator
2014-11-06
2015-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT.
ALEKSANDER ANDRZEJ WALCZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-12
2011-04-04
ELŻBIETA MARIA ŁĘPECKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-12
2011-05-20
ELŻBIETA MARIA ŁĘPECKA
PREZES ZARZĄDU
2011-05-20
2014-11-06
MAŁGORZATA BARYŻEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2011-04-04
2011-05-20
PAWEŁ ŁĘPECKI
WICEPREZES
2013-01-29
2014-11-06
2009-10-12
2013-01-29
"MEGASENIOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-29
2014-11-06
EP PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-12
2011-05-20
SPORNA, 1, POZNAŃ, 61-709, POZNAŃ, POLSKA
2011-05-20
2013-01-29
POWIDZKA, 50, GUTOWO MAŁE, 62-300, WRZEŚNIA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie