KRS 0000339145
NIP6772333555
REGON12102470000000
NazwaTELEPERFORMANCE BUSINESS SERVICES KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaTELEPERFORMANCE BUSINESS SERVICES KRAKÓW
Data rejestracji 13 paź 2009 (15 lat temu) 13 paź 2009
Data usunięcia 25 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JASNOGÓRSKA, 11, KRAKÓW, 31-358, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30392550,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6772333555
data rejestracji 26 lis 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR WALA
reprezentant
ARTUR WALA
Beneficjent
INTELENET (UK) LIMITED
Wspólnik
2009-10-13
2012-08-13
281 143 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14 057 150 ZŁ
BHUPENDER SINGH
Wspólnik
2010-02-12
2010-03-31
343 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.150 ZŁOTYCH
TELEPERFORMANCE GLOBAL SERVICES UK LIMITED
Wspólnik
2012-08-13
2021-05-25
607.851 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.392.550,00 ZŁ
ARTUR WALA
Likwidator
2020-06-23
2021-05-25
ARTUR WALA
Beneficjent
ZGODNIE Z ART. 2 UST. 2 PKT 1) LIT A) TIRET PIĄTE USTAWY Z DNIA 1.03.2018 R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU JEŻELI NIE MA MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO SPÓŁKI (KONKRETNEJ OSOBY FIZYCZNEJ), WÓWCZAS JAKO BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NALEŻY UJAWNIĆ W REJESTRZE OSOBĘ ZAJMUJĄCĄ WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE. ARTUR WALA SPRAWUJE FUNKCJE LIKWIDATORA SPÓŁKI. LIKWIDATOR UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W LIKWIDACJI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I NABYWANIA PRAW W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ PODEJMUJE WIĄŻĄCE DECYZJE DOTYCZĄCE JEJ FUNKCJONOWANIA.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM.
BHUPENDER SINGH
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-13
2012-08-13
RAMACHANDRA PANICKAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-12
2012-08-13
SUSIR KUMAR MANGALORE
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-02-12
2012-08-13
ABHAY KAMALAKAR TELANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2019-06-27
DAVID POOLE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2013-03-15
RICHARD JUDGE
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-08-13
2016-01-25
JEREMY MICHAEL BENSON
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-03-15
2014-03-10
RICHARD FRANCIS HOLLAND
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-03-10
2016-01-25
ROHIT NARANG
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2017-10-04
VIJAY VENKATESH MURTHY
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-01-12
2017-06-03
2009-10-13
2012-08-13
INTELENET EUROPEAN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-08-13
2016-01-22
SERCO EUROPEAN SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-01-08
2020-06-23
TELEPERFORMANCE BUSINESS SERVICES KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-13
2010-02-12
AL. ARMII KRAJOWEJ, 18, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
2010-02-12
2016-04-01
AL.ARMII KRAJOWEJ, 16, KRAKÓW, 30-150, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie