KRS 0000338951
NIP6941666272
REGON02107141700000
NazwaBIG PACK CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIG PACK CONSULTING
Data rejestracji 08 paź 2009 (15 lat temu) 08 paź 2009
Data usunięcia 01 lip 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RÓŻANA, 17, STRZELIN, 57-100, STRZELIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ADAM.OBROCKI@BPCGROUP.PL
Dane podatkowe
NIP 6941666272
data rejestracji 21 paź 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #465 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMIWOJCIECH PIOTR KLIMCZAK
Wspólnik
2009-10-08
2017-05-16
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.950,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ADAM ADRIAN OBROCKI
Wspólnik
2017-05-16
2019-07-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ ( DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
SZYMON JAN WILIŃSKI
Wspólnik
2017-05-16
2019-07-01
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ ( DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
WOJCIECH PIOTR KLIMCZAK
PREZES ZARZĄDU
2009-10-08
2013-11-08
ADAM ADRIAN OBROCKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-08
2019-07-01
SZYMON JAN WILIŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-08
2019-07-01
2009-10-08
2013-11-08
LETNIA, 2 A, ZŁOTORYJA, 59-500, ZŁOTORYJA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie