KRS 0000338892
NIP8513099522
REGON32071739700000
NazwaALDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALDER
Data rejestracji 08 paź 2009 (15 lat temu) 08 paź 2009
Data usunięcia 30 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO, 116, SZCZECIN, 71-215, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8513099522
data rejestracji 16 wrz 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #749 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #5030Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICHMACIEJ DENEKO
Beneficjent
MARCIN GROSICKI
Beneficjent
MARCIN GROSICKI
reprezentant
MARCIN GROSICKI
Wspólnik
2009-10-08
2021-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MACIEJ RADOSŁAW DENEKO
Wspólnik
2009-10-08
2021-12-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
MACIEJ RADOSŁAW DENEKO
Prokurent
2009-10-08
2016-04-04
PROKURA SAMOISTNA
MARCIN GROSICKI
Likwidator
2021-04-27
2021-12-30
MACIEJ DENEKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN GROSICKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
FUNKCJA PREZESA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MARCIN GROSICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-08
2021-04-27
2009-10-08
2011-09-06
SPRINT SPEDYCJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-09-06
2021-04-27
ALDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-08
2011-09-06
KSIĘCIA WARCISŁAWA, 20, SZCZECIN, 71-667, SZCZECIN, POLSKA
2011-09-06
2017-08-07
LEGIONÓW DĄBROWSKIEGO, 12, SZCZECIN, 70-337, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie