KRS 0000338771
NIP9552274088
REGON32073284700000
NazwaMARPO SYSTEMY INFORMACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMARPO SYSTEMY INFORMACYJNE
Data rejestracji 07 paź 2009 (15 lat temu) 07 paź 2009
Data usunięcia 07 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRUDZIŃSKIEGO, 12, SZCZECIN, 70-675, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 160000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9552274088
data rejestracji 30 gru 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8559A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEMAREK AURELIUSZ PRZYGODZKI
Wspólnik
2009-10-07
2022-12-07
800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000,00 ZŁ
JOANNA NATALIA PRZYGODZKA
Wspólnik
2009-10-07
2022-12-07
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW OLSZEWSKI
Wspólnik
2009-10-07
2022-12-07
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ
MAREK AURELIUSZ PRZYGODZKI
Likwidator
2020-10-26
2022-12-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDNOOSOBOWY ZARZĄDCA NOSZĄCY TYTUŁ PREZESA ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMOISTNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ALEKSANDER JAN BIEŃKO
PREZES ZARZĄDU
2009-10-07
2011-03-07
JOANNA NATALIA PRZYGODZKA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-07
2015-11-03
MARTA PRZYGODZKA MARKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-05-17
2015-11-03
MARTA PRZYGODZKA MARKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-03
2020-05-21
MICHAŁ HAMERA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-03
2016-10-12
2009-10-07
2020-10-26
MARPO SYSTEMY INFORMACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie