KRS 0000338678
NIP7010202973
REGON14203524400000
NazwaSLOVIANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSLOVIANE
Data rejestracji 06 paź 2009 (15 lat temu) 06 paź 2009
Data usunięcia 20 cze 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, ----, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #45 BUDOWNICTWO #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7911A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH #7911B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #8891Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMIVIACHESLAV KARPENKO
Wspólnik
2009-10-06
2011-01-17
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁOTYCH
MARYNA KARPENKO
Wspólnik
2009-10-06
2011-01-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 ZŁOTYCH
NINA MALYSHEVA
Wspólnik
2011-01-17
2017-06-20
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁOTYCH
SERGHEI BOINOVICI
Wspólnik
2011-01-17
2017-06-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 ZŁOTYCH
PATRICK RAYMOND ANTHONY JELSMA
Wspólnik
2011-01-17
2017-06-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
NINA MALYSHEVA
PREZES ZARZĄDU
2011-01-17
2017-06-20
PATRICK RAYMOND ANTHONY JELSMA
WICEPREZES
2011-01-17
2017-06-20
VIACHESLAV KARPENKO
PREZES
2009-10-06
2011-01-17
MARYNA KARPENKO
WICEPREZES
2009-10-06
2011-01-17
2009-10-06
2011-01-17
LEONARDO DV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-10-06
2014-03-03
SOLEC, 81B, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie