KRS 0000338569
NIP5210407986
REGON01155795500000
NazwaAKME WOJCIECH PAŁEJKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaAKME WOJCIECH PAŁEJKO
Data rejestracji 20 paź 2009 (15 lat temu) 20 paź 2009
Data usunięcia 21 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres POLONEZA, 89 B, WARSZAWA, 02-826, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5210407986
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
07175000090000000009031251
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
24175000090000000003586917
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
32175000090000000009031286
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
60175000090000000009031267
BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
80124010371111000006917186
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCHANNA STACHYRA-PAŁEJKO
Beneficjent
WOJCIECH MIECZYSŁAW PAŁEJKO
Beneficjent
WOJCIECH MIECZYSŁAW PAŁEJKO
reprezentant
WOJCIECH MIECZYSŁAW PAŁEJKO
Wspólnik
2009-10-20
2021-03-12
ANNA STACHYRA PAŁEJKO
Wspólnik
2009-10-20
2021-04-21
WOJCIECH MIECZYSŁAW PAŁEJKO
Wspólnik
2021-03-12
2021-04-21
ANNA STACHYRA-PAŁEJKO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
WOJCIECH MIECZYSŁAW PAŁEJKO
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, JEŻELI KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ HANDLOWA SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTYCZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ HANDLOWEJ SPÓŁKI OSOBOWEJ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PEŁNOMOCNIK. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. WOJCIECH PAŁEJKO, NR PESEL: 62012806931
WOJCIECH MIECZYSŁAW PAŁEJKO
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-12
2021-04-21
2009-10-20
2021-03-12
AKME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2009-10-20
2012-11-19
POSTĘPU, 1, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie