KRS 0000338475
NIP5562700314
REGON34065036400000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "PROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "PROS"
Data rejestracji 30 wrz 2009 (15 lat temu) 30 wrz 2009
Data usunięcia 29 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 56, OŚNISZCZEWO, 88-133, DĄBROWA BISKUPIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#0146Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #4722Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPAULINA SOBOLEWSKA
Wspólnik
2009-09-30
2018-11-29
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH
ILONA SOBOLEWSKA
Wspólnik
2009-09-30
2018-11-29
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH
RAFAŁ KUJAWA
Wspólnik
2009-09-30
2018-11-29
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH
KONSTANTY STANISŁAW HAŁAS
Wspólnik
2009-09-30
2018-11-29
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH
EDWARD LEWANDOWSKI
Wspólnik
2009-09-30
2009-12-01
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,- ZŁ
ANDRZEJ JERCHA
Wspólnik
2009-09-30
2009-12-01
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,- ZŁ
MIECZYSŁAW SZATKOWSKI
Wspólnik
2009-12-01
2018-11-29
10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 (TYSIĄC) ZŁOTYCH
ANDRZEJ SOBOLEWSKI
Likwidator
2017-12-29
2018-11-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
ANDRZEJ SOBOLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-30
2017-12-29
2009-09-30
2017-12-29
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "PROS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie