KRS 0000338439
NIP7781466405
REGON30122985300000
NazwaSPÓŁDZIELCZA GRUPA KAPITAŁOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSPÓŁDZIELCZA GRUPA KAPITAŁOWA
Data rejestracji 07 paź 2009 (15 lat temu) 07 paź 2009
Data usunięcia 08 cze 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres GROCHOWE ŁĄKI, 4, POZNAŃ, 61-752, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆMONIKA REMBICKA
Członek Organu Nadzoru
2015-03-05
2016-06-08
ANNA GRYGIER
Członek Organu Nadzoru
2015-03-05
2016-06-08
ANNA ZALESKA
Członek Organu Nadzoru
2009-10-07
2016-06-08
PAWEŁ GRZELAK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-07
2015-03-05
WALDEMAR FRANCIK
Członek Organu Nadzoru
2009-10-07
2015-03-05
BERNADETA ŚWIERCZYŃSKA
Likwidator
2013-03-26
2016-06-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI ZA SGK SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK). W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIA WOLI ZA SGK SKŁADA JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU.
MARIUSZ FIDELUS
PREZES ZARZĄDU
2009-10-07
2012-01-17
JACEK PAWŁOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-10-07
2012-01-17
JACEK PAWŁOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-01-17
2012-06-28
MAGDALENA LAMBERTI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-07
2011-05-30
BERNADETA ŚWIERCZYŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2013-03-26
MAGDALENA MARIA FALKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-05-30
2012-01-17
MAGDALENA MARIA FALKOWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-01-17
2012-06-28
MAGDALENA MARIA FALKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2012-06-28
2013-03-26
2009-10-07
2013-03-26
SPÓŁDZIELCZA GRUPA KAPITAŁOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie