KRS 0000337923
NazwaKAMAPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAMAPARTS
Data rejestracji 29 wrz 2009 (15 lat temu) 29 wrz 2009
Data usunięcia 28 sty 2014 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SOLEC, 83, WARSZAWA, 00-382, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#2830Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHMAGDALENA MUSIELAK LINKOWSKA
Wspólnik
2009-09-29
2014-01-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
KAROLINA JOANNA ŁAPIŃSKA
Wspólnik
2009-09-29
2014-01-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
MAGDA AGNIESZKA BONAREK
Wspólnik
2009-09-29
2014-01-28
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA MUSIELAK LINKOWSKA
Likwidator
2012-09-24
2014-01-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MAGDALENA MUSIELAK LINKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-09-29
2012-09-24
MAGDA AGNIESZKA BONAREK
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-09-29
2012-09-24
KAROLINA JOANNA ŁAPIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2009-09-29
2012-09-24
2009-09-29
2012-09-24
KAMAPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie