KRS 0000337284
NIP7393759523
REGON28043660200000
NazwaAMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAMICON
Data rejestracji 23 wrz 2009 (15 lat temu) 23 wrz 2009
Data usunięcia 26 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO, 38A, OLSZTYN, 10-602, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7393759523
data rejestracji 01 paź 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 gru 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #951 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #474 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHMARCIN TOMASZ CICHOCKI
zgłaszający - likwidator
MARCIN TOMASZ CICHOCKI
Beneficjent
MAŁGORZATA EWA CICHOCKA
Beneficjent
ADAM MARCIN KIJEK
Wspólnik
2009-09-23
2014-05-08
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ
MARCIN TOMASZ CICHOCKI
Wspólnik
2009-09-23
2014-05-08
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ
SYLWIA TERESA TOMASZEWSKA
Wspólnik
2014-05-08
2015-09-25
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
KAMILA NOWAKOWSKA
Wspólnik
2014-05-08
2015-09-25
267 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.350,00 ZŁ
ROBERT TADEUSZ GÓRSKI
Wspólnik
2014-05-08
2015-09-25
266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.300,00 ZŁ
MAŁGORZATA EWA CICHOCKA
Wspólnik
2015-09-25
2022-01-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00ZŁ
MARCIN TOMASZ CICHOCKI
Wspólnik
2015-09-25
2022-01-26
400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00ZŁ
MAŁGORZATA EWA CICHOCKA
Prokurent
2009-09-23
2014-05-08
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA
Prokurent
2009-09-23
2014-05-08
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA EWA CICHOCKA
Prokurent
2015-09-25
2021-06-17
PROKURA SAMODZIELNA
MARCIN TOMASZ CICHOCKI
Likwidator
2021-06-17
2022-01-26
MARCIN TOMASZ CICHOCKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MAŁGORZATA EWA CICHOCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ADAM MARCIN KIJEK
PREZES ZARZĄDU
2009-09-23
2014-05-08
MARCIN TOMASZ CICHOCKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-23
2014-05-08
SYLWIA TERESA TOMASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-08
2015-09-25
KAMILA NOWAKOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-08
2015-09-25
ROBERT TADEUSZ GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-05-08
2015-09-25
MARCIN TOMASZ CICHOCKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-25
2021-06-17
JÓZEF GRZESZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-09-25
2016-12-15
ANITA STACKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-15
2021-06-17
2009-09-23
2015-09-25
AMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-09-25
2016-12-15
NOTAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2016-12-15
2021-05-20
NO TAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2021-05-20
2021-06-17
AMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-23
2014-05-08
KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI, 8, OLSZTYN, 10-695, OLSZTYN, POLSKA
2014-05-08
2015-09-25
JAGIELLOŃSKA, 52A, OLSZTYN, 10-283, OLSZTYN, POLSKA
2015-09-25
2016-12-15
UL. LUBELSKA, 36A, OLSZTYN, 10-408, OLSZTYN, POLSKA
2016-12-15
2018-02-28
UL. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO, 38A, OLSZTYN, 10-602, OLSZTYN, POLSKA
2018-02-28
2019-02-15
UL. 5 WILEŃSKIEJ BRYGADY AK, 38A, OLSZTYN, 10-602, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie