KRS 0000337237
NIP6272679061
REGON24123542300000
NazwaKANCELARIA USŁUG FINANSOWYCH E-KALES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKANCELARIA USŁUG FINANSOWYCH E-KALES
Data rejestracji 16 wrz 2009 (15 lat temu) 16 wrz 2009
Data usunięcia 20 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 40000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (11)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄIZABELA EMILIA KAPUŚCIŃSKA
Wspólnik
2009-09-16
2020-04-20
76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 38.000,00 ZŁ
BARTŁOMIEJ LECH LEŚNIOWSKI
Wspólnik
2009-09-16
2010-06-18
36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.000,00 PLN
JOANNA AGNIESZKA SPARNIUK
Wspólnik
2009-09-16
2012-03-27
8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 PLN
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM
IZABELA EMILIA KAPUŚCIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2020-04-20
BARTŁOMIEJ LECH LEŚNIOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2010-06-18
2009-09-16
2012-03-27
KONDUKTORSKA, 39D, KATOWICE, 40-155, KATOWICE, POLSKA
2012-03-27
2016-02-11
WINCENTEGO POLA, 16, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie