KRS 0000337231
NIP9591874154
REGON26032841400000
NazwaTIFFANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTIFFANY
Data rejestracji 16 wrz 2009 (15 lat temu) 16 wrz 2009
Data usunięcia 16 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #8413Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA #85 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #55 HOTELE I RESTAURACJE #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #77 WYNAJEM I DZIERŻAWATOMASZ ARKADIUSZ BUJAK
Wspólnik
2009-09-16
2018-10-16
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 550,00 ZŁ
JAROSŁAW WOJCIECH CHLEWICKI
Wspólnik
2009-09-16
2018-10-16
31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 550,00 ZŁ
Wspólnik
2009-09-16
2010-11-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ
29072117000000
JUSTYNA ZAJĘCKA
Wspólnik
2010-11-22
2018-10-16
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
MAGDALENA BOJARA
Wspólnik
2011-09-15
2018-10-16
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
TOMASZ ARKADIUSZ BUJAK
Prokurent
2013-10-25
2018-10-16
PROKURA ZWYKŁA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO KWOTY 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY 10 000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. DO SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
JAROSŁAW WOJCIECH CHLEWICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2013-10-25
TOMASZ ARKADIUSZ BUJAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-09-16
2013-10-25
MONSUR MAHBOOB
PREZES ZARZĄDU
2013-10-25
2016-01-21
2009-09-16
2011-09-15
ABC-MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-16
2016-02-24
PADEREWSKIEGO, 8A, KIELCE, 25-017, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie