KRS 0000337219
NIP7792364335
REGON30121669000000
NazwaAGCHEM PROJECT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAGCHEM PROJECT CONSULTING
Data rejestracji 21 wrz 2009 (15 lat temu) 21 wrz 2009
Data usunięcia 01 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ZIĘBICKA, 2, POZNAŃ, 60-164, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792364335
data rejestracji 03 paź 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGIICATHERINE BOISLEUX
Beneficjent
1960-09-10
ARTHUR JACQUES OLIVIER BOISLEUX
reprezentant
1993-09-23
GRAŻYNA PANEK MINKIN
reprezentant
GRAŻYNA PANEK MINKIN
Likwidator
2020-07-15
2021-02-01
ARTHUR BOISLEUX
Likwidator
2020-07-15
2021-02-01
AGCHEM PROJECT CONSULTING LIMITED
Wspólnik
2009-09-21
2021-02-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
CATHERINE BOISLEUX
Beneficjent
BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE POŚREDNIO 52,14% PRAW DO GŁOSOWANIA W SPÓŁCE WNIOSKODAWCY POPRZEZ POSIADANIE 52,14% PRAW DO GŁOSOWANIA W SPÓŁCE AST SAS (PEŁNA WŁASNOŚĆ 2 AKCJI+ PRAWO UŻYTKOWANIA 1748 AKCJI), KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE AGCHEM PROJECT CONSULTING LTD, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM WNIOSKODAWCY (100 % UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM WNIOSKODAWCY).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTHUR BOISLEUX
PREZES ZARZĄDU
2019-03-21
2020-07-15
KATARZYNA ANNA PIKULIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-21
2018-05-14
GRAŻYNA PANEK MINKIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-05-14
2020-07-15
2009-09-21
2020-07-15
AGCHEM PROJECT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-21
2019-04-12
WŁADYSŁAWA WĘGORKA, 20, POZNAŃ, 60-318, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie