KRS 0000337114
NIP8522561434
REGON32072152000000
NazwaGRUPA AUDYTORSKA CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaGRUPA AUDYTORSKA CONSILIUM
Data rejestracji 15 wrz 2009 (15 lat temu) 15 wrz 2009
Data usunięcia 25 wrz 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 5 LIPCA, 7, SZCZECIN, 70-375, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 18000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522561434
data rejestracji 12 lis 2009
status Czynny
22105015591000009081983174
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
97105015591000009081983182
INGBSK Oddział w Szczecinie, ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 70-200 Szczecin POLSKA
91102047950000920202040806
PKO Oddział 1 w Szczecinie
al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEELŻBIETA MELANIA KOWALSKA
Beneficjent
MAŁGORZATA ELŻBIETA MARZĘCKA
Beneficjent
ŁUKASZ CIESZYŃSKI
Beneficjent
PATRYK CIECHANOWICZ
Beneficjent
ŁUKASZ CIESZYŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
BARBARA SZCZERBIAK
Wspólnik
2009-09-15
2015-06-12
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
MAŁGORZATA ELŻBIETA MARZĘCKA
Wspólnik
2009-09-15
2019-09-25
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ELŻBIETA MELANIA KOWALSKA
Wspólnik
2009-09-15
2019-09-25
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 ZŁ
ELŻBIETA MELANIA KOWALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
DWA GŁOSY NA KAŻDY UDZIAŁ / CZŁONEK ZARZĄDU
MAŁGORZATA ELŻBIETA MARZĘCKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa głosu
DWA GŁOSY NA KAŻDY UDZIAŁ / PREZES ZARZĄDU
ŁUKASZ CIESZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
CZŁONEK ZARZĄDU
PATRYK CIECHANOWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DO KWOTY 30.000,00 ZŁ, A POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANA JEST KAŻDORAZOWO REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MAŁGORZATA ELŻBIETA MARZĘCKA
PREZES ZARZĄDU
2009-09-15
2019-09-25
BARBARA SZCZERBIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-15
2015-06-12
ELŻBIETA MELANIA KOWALSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-09-15
2019-09-25
2009-09-15
2019-09-25
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-15
2019-09-25
GRUPA AUDYTORSKA CONSILIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-09-15
2019-09-25
5 LIPCA, 7, SZCZECIN, 70-375, SZCZECIN, POLSKA
2009-09-15
2019-09-25
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2009-09-15
2019-09-25
7490Z - WYKONANIE EKSPERTYZ LUB OPINII EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
2009-09-15
2019-09-25
7022Z - DORADZTWO W ZAKRESIE ORGANIZACJI I INFORMATYZACJI RACHUNKOWOŚCI - PROWADZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I LIKWIDACYJNEGO
2009-09-15
2019-09-25
5811Z - WYDAWANIE KSIĄŻEK W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
2009-09-15
2019-09-25
8559B - POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie